Presidentes de México y Jefes de estado desde 1824 hasta 2018
José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix
n. Tamazula, Esp/Mex 1786 – m. Veracruz, México 1843
Independiente
izquierda-centro-derecha
1º Presidente de México
10 de octubre de 1824 – 31 de marzo de 1829
GUADALUPE VICTORIA
Vicente Ramón Guerrero Saldaña
n. Tixtla, Esp/Mex 1782 – m. Cuilápam, México 1831
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
2º Presidente de México
1 de abril de 1829 – 17 de diciembre de 1829
José María Bocanegra
n. Calvillo, Esp/Mex 1787 – m. San Ángel, México 1862
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
3º Presidente de México
17 de diciembre de 1829 – 23 de diciembre de 1829
Triunvirato
Vélez-Quintanar-Alamán
23 de diciembre de 1829 – 31 de diciembre de 1829
Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante
n. Jiquilpan, Esp/Mex 1780 – m. San Miguel de Allende, México 1853
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
4º Presidente de México
1 de enero de 1830 – 13 de agosto de 1832
José Ventura Melchor Ciriaco de Eca
n. Santa Rosa, Esp/Mex 1790 – m. Ciudad de México 1844
Partido Popular
izquierda-centro-derecha
5º Presidente de México
14 de agosto de 1832 – 24 de diciembre de 1832
Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez
n. Querétaro, Esp/Mex 1789 – m. Ciudad de México 1851
Partido Yorkino federalista
izquierda-centro-derecha
6º Presidente de México
24 de diciembre de 1832 – 31 de marzo de 1833
José María Valentín Gómez Farías
n. Guadalajara, Esp/Mex 1781 – m. Ciudad de México 1858
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
7º Presidente de México
1 de abril de 1833 – 16 de mayo de 1833
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
8º Presidente de México
16 de mayo de 1833 – 3 de junio de 1833
José María Valentín Gómez Farías
n. Guadalajara, Esp/Mex 1781 – m. Ciudad de México 1858
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
3 de junio de 1833 – 18 de junio de 1833
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
18 de junio de 1833 – 5 de julio de 1833
José María Valentín Gómez Farías
n. Guadalajara, Esp/Mex 1781 – m. Ciudad de México 1858
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
5 de julio de 1833 – 27 de octubre de 1833
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
27 de octubre de 1833 – 15 de diciembre de 1833
José María Valentín Gómez Farías
n. Guadalajara, Esp/Mex 1781 – m. Ciudad de México 1858
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
16 de diciembre de 1833 – 24 de abril de 1834
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
24 de abril de 1834 – 27 de enero de 1835
Miguel Francisco Barragán Moctezuma
n. San Luis Potosí, Esp/Mex 1789 – m. Ciudad de México 1836
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
9º Presidente de México
28 de enero de 1835 – 27 de febrero de 1836
José Justo Corro
n. Guadalajara, Esp/Mex 1794 – m. Guadalajara, México 1864
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
10º Presidente de México
27 de febrero de 1836 – 19 de abril de 1837
Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante
n. Jiquilpan, Esp/Mex 1780 – m. San Miguel de Allende, México 1853
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
19 de abril de 1837 – 18 de marzo de 1839
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
23 de marzo de 1839 – 10 de julio de 1839
Nicolás Bravo Rueda
n. Chichihualco, Esp/Mex 1786 – m. Chichihualco, México 1854
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
11º Presidente de México
10 de julio de 1839 – 19 de julio de 1839
Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante
n. Jiquilpan, Esp/Mex 1780 – m. San Miguel de Allende, México 1853
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
18 de julio de 1839 – 22 de septiembre de 1841
Francisco Javier Echeverría Migoni
n. Xalapa, Esp/Mex 1797 – m. Ciudad de México 1852
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
12º Presidente de México
22 de septiembre de 1841 – 10 de octubre de 1841
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
10 de octubre de 1841 – 26 de octubre de 1842
Nicolás Bravo Rueda
n. Chichihualco, Esp/Mex 1786 – m. Chichihualco, México 1854
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
26 de octubre de 1842 – 4 de marzo de 1843
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
4 de marzo de 1843 – 4 de octubre de 1843
José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo
n. Monterrey, Esp/Mex 1795 – m. Ciudad de México 1850
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
13º Presidente de México
4 de octubre de 1843 – 4 de junio de 1844
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
4 de junio de 1844 – 12 de septiembre de 1844
José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos
n. Xalapa, Esp/Mex 1792 – m. Tacubaya, México 1854
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
14º Presidente de México
12 de septiembre de 1844 – 21 de septiembre de 1844
José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo
n. Monterrey, Esp/Mex 1795 – m. Ciudad de México 1850
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
21 de septiembre de 1844 – 6 de diciembre de 1844
José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos
n. Xalapa, Esp/Mex 1792 – m. Tacubaya, México 1854
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
6 de diciembre de 1844 – 30 de diciembre de 1845
Gabriel Valencia
n. Ciudad de México, Esp/Mex 1799 – m. Ciudad de México 1848
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
30 de diciembre de 1845 – 2 de enero de 1846
José Mariano Epifanio Paredes y Arrillaga
n. Ciudad de México, Esp/Mex 1797 – m. Ciudad de México 1849
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
15º Presidente de México
2 de enero de 1846 – 28 de julio de 1846
Nicolás Bravo Rueda
n. Chichihualco, Esp/Mex 1786 – m. Chichihualco, México 1854
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
28 de julio de 1846 – 4 de agosto de 1846
José Mariano Salas
n. Ciudad de México, Esp/Mex 1797 – m. Ciudad de México 1867
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
16º Presidente de México
6 de agosto de 1846 – 23 de diciembre de 1846
José María Valentín Gómez Farías
n. Guadalajara, Esp/Mex 1781 – m. Ciudad de México 1858
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
23 de diciembre de 1846 – 21 de marzo de 1847
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
21 de marzo de 1847 – 2 de abril de 1847
Pedro María Bernardino Anaya Álvarez
n. Huichapan, Esp/Mex 1795 – m. Villa de Azcapotzalco, México 1854
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
17º Presidente de México
2 de abril de 1847 – 20 de mayo de 1847
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
20 de mayo de 1847 – 16 de septiembre de 1847
Manuel de la Peña y Peña
n. Tacubaya, Esp/Mex 1789 – m. Ciudad de México 1850
Independiente
izquierda-centro-derecha
18º Presidente de México
16 de septiembre de 1847 – 11 de noviembre de 1847
Pedro María Bernardino Anaya Álvarez
n. Huichapan, Esp/Mex 1795 – m. Villa de Azcapotzalco, México 1854
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
13 de noviembre de 1847 – 8 de enero de 1848
Manuel de la Peña y Peña
n. Tacubaya, Esp/Mex 1789 – m. Ciudad de México 1850
Independiente
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
8 de enero de 1848 – 2 de junio de 1848
José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos
n. Xalapa, Esp/Mex 1792 – m. Tacubaya, México 1854
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
Presidente de México
3 de junio de 1848 – 15 de enero de 1851
Mariano Arista
n. San Luis Potosí, Esp/Mex 1802 – m. Océano Atlántico 1855
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
19º Presidente de México
15 de enero de 1851 – 5 de enero de 1853
Juan Bautista Ceballos
n. Victoria de Durango, Esp/Mex 1811 – m. París, Francia 1859
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
20º Presidente de México
6 de enero de 1853 – 7 de febrero de 1853
Manuel María Lombardini
n. Ciudad de México, Esp/Mex 1802 – m. Ciudad de México 1853
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
21º Presidente de México
7 de febrero de 1853 – 20 de abril de 1853
Antonio López de Santa Anna
n. Xalapa, Esp/Mex 1794 – m. Ciudad de México 1876
Independiente
izquierda-centro-derecha
Dictador – Su Alteza Serenísima
20 de abril de 1853 – 12 de agosto de 1855
Martín Carrera Sabat
n. Puebla de los Ángeles, Esp/Mex 1806 – m. Ciudad de México 1871
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
22º Presidente de México
15 de agosto de 1855 – 12 de septiembre de 1855
Rómulo Díaz de la Vega
n. Ciudad de México, Esp/Mex 1802 – m. Puebla, México 1877
Partido Conservador
izquierda-centro-derecha
23º Presidente de México
12 de septiembre – 3 de octubre de 1855
Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado
n. Atoyac, Esp/Mex 1790 – m. La Providencia, México 1867
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
24º Presidente de México
4 de octubre de 1855 – 11 de diciembre de 1855
José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos
n. Amozoc, Esp/Mex 1812 – m. Chamacuero, México 1863
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
25º Presidente de México
11 de diciembre de 1855 – 17 de diciembre de 1857
Benito Pablo Juárez García
n. Guelatao, Esp/Mex 1806 – m. Ciudad de México 1872
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
26º Presidente de México
18 de diciembre de 1857 – 18 de julio de 1872
Sebastián Lerdo de Tejada y Corral
n. Xalapa, México 1823 – m. Nueva York, EE.UU 1889
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
27º Presidente de México
18 de julio de 1872 – 20 de noviembre de 1876
José de la Cruz Porfirio Díaz Mori
n. Oaxaca, México 1830 – m. París, Francia 1915
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
28º Presidente de México
28 de noviembre de 1876 – 6 de diciembre de 1876
Juan Nepomuceno Méndez Sánchez
n. Tetela de Ocampo, México 1824 – m. Ciudad de México 1894
Presidente Provisional de México
6 de diciembre de 1876 – 16 de febrero de 1877
José de la Cruz Porfirio Díaz Mori
n. Oaxaca, México 1830 – m. París, Francia 1915
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
28º Presidente de México
17 de febrero de 1877 – 30 de noviembre de 1880
Manuel del Refugio González Flores
n. Matamoros, México 1833 – m. Chapingo, México 1893
Partido Liberal
izquierda-centro-derecha
29º Presidente de México
1 de diciembre de 1880 – 30 de noviembre de 1884
José de la Cruz Porfirio Díaz Mori
n. Oaxaca, México 1830 – m. París, Francia 1915
Independiente
izquierda-centro-derecha
30º Presidente de México
1 de diciembre de 1884 – 25 de mayo de 1911
Francisco León de la Barra y Quijano
n. Santiago de Querétaro, México 1863 – m. Biarritz, Francia 1939
Independiente
izquierda-centro-derecha
31º Presidente de México
25 de mayo de 1911 – 6 de noviembre de 1911
Francisco Ignacio Madero González
n. Parras de la Fuente, México 1873 – m. Ciudad de México 1913
Nacional Antirreleccionista
izquierda-centro-derecha
32º Presidente de México
6 de noviembre de 1911 – 19 de febrero de 1913
Pedro Lascuráin Paredes
n. Ciudad de México 1856 – m. Ciudad de México 1952
Independiente
izquierda-centro-derecha
33º Presidente de México
19 de febrero de 1913 – 19 de febrero de 1913
José Victoriano Huerta Márquez
n. Colotlán, México 1845 – m. El Paso, EE.UU 1916
Independiente
izquierda-centro-derecha
34º Presidente de México
19 de febrero de 1913 – 15 de julio de 1914
Francisco Sebastián Carvajal y Gual
n. San Francisco, México 1870 – m. Ciudad de México 1932
Independiente
izquierda-centro-derecha
35º Presidente de México
15 de julio de 1914 -13 de agosto de 1914
José Venustiano Carranza Garza
n. Cuatro Ciénegas, México 1859 – m. Tlaxcalantongo, México 1920
Encargado del Poder Ejecutivo del Ejército Constitucionalista
14 de agosto de 1914 – 30 de abril de 1917
José Venustiano Carranza Garza
n. Cuatro Ciénegas, México 1859 – m. Tlaxcalantongo, México 1920
Demócrata Mexicano
izquierda-centro-derecha
36º Presidente de México
1 de mayo de 1917 – 21 de mayo de 1920
Felipe Adolfo de la Huerta Marcor
n. Guaymas, México 1881 – m. Ciudad de México 1955
Nacional Antirreleccionista
izquierda-centro-derecha
37º Presidente de México [Provisional]
1 de junio de 1920 – 30 de noviembre de 1920
Álvaro Obregón Salido
n. Navojoa, México 1880 – m. Ciudad de México 1928
Partido Nacional Revolucionario
izquierda-centro-derecha
38º Presidente de México
1 de diciembre de 1920 – 30 de noviembre de 1924
Francisco Plutarco Elías Campuzano
n. Guaymas, México 1877 – m. Ciudad de México 1945
Partido Nacional Revolucionario
izquierda-centro-derecha
39º Presidente de México [Interino]
1 de diciembre de 1924 – 30 de noviembre de 1928
Emilio Cándido Portes Gil
n. Ciudad Victoria, México 1890 – m. Ciudad de México 1978
Partido Nacional Revolucionario
izquierda-centro-derecha
40º Presidente de México [Interino]
1 de diciembre de 1928 – 5 de febrero de 1930
Pascual Ortiz Rubio
n. Morelia, México 1877 – m. Ciudad de México 1963
Partido Nacional Revolucionario
izquierda-centro-derecha
41º Presidente de México
5 de febrero de 1930 – 2 de septiembre de 1932
Abelardo Rodríguez Luján
n. Guaymas, México 1889 – m. La Jolla, Estados Unidos 1967
Partido Nacional Revolucionario
izquierda-centro-derecha
42º Presidente de México [Interino]
2 de septiembre de 1932 – 30 de noviembre de 1934
Lázaro Cárdenas del Río
n. Jiquilpan, México 1895 – m. Ciudad de México 1970
Partido de la Revolución Mexicana
izquierda-centro-derecha
43º Presidente de México
1 de diciembre de 1934 – 30 de noviembre de 1940
Manuel Ávila Camacho
n. Teziutlán, México 1897 – m. Huixquilucan, México 1955
Partido de la Revolución Mexicana
izquierda-centro-derecha
44º Presidente de México
1 de diciembre de 1940 – 30 de noviembre de 1946
Miguel Alemán Valdés
n. Sayula de Alemán, México 1900 – m. Ciudad de México 1983
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
45º Presidente de México
1 de diciembre de 1946 – 30 de noviembre de 1952
Adolfo Tomás Ruiz Cortines
n. Veracruz, México 1889 – m. Veracruz, México 1973
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
46º Presidente de México
1 de diciembre de 1952 – 30 de noviembre de 1958
Adolfo López Mateos
n. Atizapán de Zaragoza, México 1910 – m. Ciudad de México 1969
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
47º Presidente de México
1 de diciembre de 1958 – 30 de noviembre de 1964
Gustavo Díaz Ordaz Bolaños
n. Ciudad Serdán, México 1911 – m. Ciudad de México 1979
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
48º Presidente de México
1 de diciembre de 1964 – 30 de noviembre de 1970
Luis Echeverría Álvarez
n. Ciudad de México 1922 –
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
49º Presidente de México
1 de diciembre de 1970 – 30 de noviembre de 1976
José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco
n. Ciudad de México 1920 – m. Ciudad de México 2004
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
50º Presidente de México
1 de diciembre de 1976 – 30 de noviembre de 1982
Miguel de la Madrid Hurtado
n. Colima, México 1934 – m. Ciudad de México 2012
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
51º Presidente de México
1 de diciembre de 1982 – 30 de noviembre de 1988
Carlos Salinas de Gortari
n. Ciudad de México 1948 –
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
52º Presidente de México
1 de diciembre de 1988 – 30 de noviembre de 1994
Ernesto Zedillo Ponce de León
n. Ciudad de México 1951 –
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
53º Presidente de México
1 de diciembre de 1994 – 30 de noviembre de 2000
Vicente Fox Quesada
n. Ciudad de México 1942 –
Partido Acción Nacional
izquierda-centro-derecha
54º Presidente de México
1 de diciembre de 2000 – 30 de noviembre de 2006
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
n. Morelia, México 1962 –
Partido Acción Nacional
izquierda-centro-derecha
55º Presidente de México
1 de diciembre de 2006 – 30 de noviembre de 2012
Enrique Peña Nieto
n. Atlacomulco, México 1966 –
Partido Revolucionario Institucional
izquierda-centro-derecha
56º Presidente de México
1 de diciembre de 2012 – 1 de diciembre de 2018
Andrés Manuel López Obrador
n. Tepetitán, México 1953 –
Movimiento de Regeneracion Nacional
izquierda-centro-derecha
57º Presidente de México
1 de diciembre de 2018 – 1 de diciembre de 2024
No hay comentarios:
Publicar un comentario